Dr. Ahmet METİN
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI
Eğitim Bilgileri :
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996 Mezunu)
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Mezunu (2019)
İş Tecrübesi :
Niğde – Bor Kılavuz ve Bahçeli Sağlık Ocağı Tabibi (1996 -1997)
Adana –İmamoğlu Hürriyet Sağlık Ocağı Tabibi (1998 )
Adana Enver Kurttepeli Sağlık Ocağı Tabibi (1999 - 2000)
Adana Akkapı Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi (2000 - 2004)
Adana Dr.Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı (2004 – 2012)
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü (2013 )
Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürü (21.02.2014 -11.12.2017 )
Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı (11.12.2017 -12.11.2020)
Adana Dr.Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi - Sarıçam İlçe Sağlık Müdürlüğü Tabibi (Geçici görevli) ( 12.11.2020- 05.05.2021)
Aile Hekimi (05.05.2021 -13.06.2023 )
Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı (mevcut görevi 15.06.2023 itibariyle)
Dr. Mehmet Nuri Bilgin
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI
Eğitim Bilgileri:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1989-1995)
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans (2019)
İş Tecrübesi :
ÇORUM MECİTÖZÜ EMİRBAĞ SAĞLIK OCAĞI 03.01.1996-20.08.1997
ADANA YÜREĞİR İNCİRLİK SAĞLIK OCAĞI 01.09.1997-20.05.2008
ADANA SEYHAN 157 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 21.05.2008-04.09.2014
ADANA SARIÇAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 04.09.2014-04.01.2017
ADANA SARIÇAM 005 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 04.01.2017-01.03.2017
ADANA SARIÇAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 01.03.2017-03.04.2017
ADANA YÜREĞİR 116 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ 03.04.2017-12.03.2018
ADANA SARIÇAM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 12.03.2018-09.11.2018
ADANA SARIÇAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 10.11.2018-15.06.2023
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ 15.06.2023-
Dr. Dudu DEDE
Başhekim Yardımcısı
Dr. Ümit GÜL
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI
Eğitim Bilgileri :
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996-2004)
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans (2021-2022)
İş Tecrübesi :
Bingöl Solhan Devlet Hastanesi (Başhekim ve Başhekim Yrd)(2004-2009)
Bingöl İl Sağlık Müdür Yardımcılığı (2009-2010)
Bingöl Aile Hekimliği (2010-2011)
Konya Numune Hastanesi (2011-2012)
Adana 112 Acil Sağlık Hizmetleri (2012-2013)
Adana İşyeri Hekimliği (2013-2017)
Adana 112 Komuta Merkezi Sorumlu Hekimliği (2017-2020)
Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (2020-Halen devam ediyor)